GIMKO DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social GIMKO DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alonso Perez Jose Luis
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GIMKO DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIMKO DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Perez Jose Luis | Presidente | 06/02/2012 | 14/02/2017 |
Alonso Perez Jose Luis | Consejero | 06/02/2012 | 14/02/2017 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 18/07/2014 | 14/02/2017 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 18/07/2014 | 14/02/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2014 | 14/02/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 13/02/2012 | 14/02/2017 |
Palacios Raufast Juan Antonio | Consejero | 06/02/2012 | 14/02/2017 |
Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose | Consejero | 11/07/2013 | 14/02/2017 |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Entidad Gestora | 18/07/2014 | |
Gaya Vicente Francisco Jose | Consejero | 06/02/2012 | 11/07/2013 |
ACTOS BORME DE GIMKO DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 222, S 8, H M 266864, I/A 25 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Dar de baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable a la Sociedad "GIMKO DE INVERSIONES SICAV, SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 222, S 8, H M 266864, I/A 25 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 221, S 8, H M 266864, I/A 24/M (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Con fecha 29 de Julio de 2016, ha quedado inserto el proyecto de fusión, en la página web de la entidad gestora www.bbvaassetmanagement.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 112, S 8, H M 266864, I/A 1M (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 221, S 8, H M 266864, I/A 24 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 221, S 8, H M 266864, I/A 23 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Apoderado
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 220, S 8, H M 266864, I/A 22 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 220, S 8, H M 266864, I/A 22 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS COMO CONSECUENCIA DE LA DESIGNACION DE LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA COMO PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 219, S 8, H M 266864, I/A 21 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 219, S 8, H M 266864, I/A 20 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28