SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL | Vicepresidente | 05/08/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 184, S 8, H SE 1738, I/A 71 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
Consejero
- Garcia De Vicuña Olaia Abadia
- Gomez Balsera Marcial
- Sanchez Garcia Angel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 183, S 8, H SE 1738, I/A 67 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 43, S 8, H H 7825, I/A 13 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-21
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 191, S 8, H H 17920, I/A 9 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 9 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Baciero Cantarero Elena
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Garcia Angel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 9 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Baciero Cantarero Elena
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Garcia Angel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 8 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
- Socias Moron Javier
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Garcia Angel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 8 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
- Socias Moron Javier
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Garcia Angel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 6 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Cespedes Senovilla Carmen
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
- Sanchez Lopez Mercedes
- Socias Moron Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 6 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA ANGEL ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos