AMADOR ZAMBRANO JESUS
Informe ejecutivo de AMADOR ZAMBRANO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AMADOR ZAMBRANO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL | Consejero | 11/12/2019 |
VINCULACIONES DE AMADOR ZAMBRANO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMADOR ZAMBRANO JESUS
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Cumbrera Leandro Esther
- Garcia Arrabal Lorena
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez Redondo Tania
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Manzanares Gijon Marcelino
- Martinez Garcia Maria Asuncion
- Palomino Morales Jorge Felipe
- Perez Guerrero Jaime Alberto
- Pulido Dominguez Maria Jose
- Sanchez Rodriguez Ernesto
- Santos Gil Nestor Manuel
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 116, S 8, H H 8105, I/A 90 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-21
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 182, S 8, H H 17920, I/A 12 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-21
Consejero
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 34, S 8, H H 5821, I/A 22 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 43, S 8, H H 7825, I/A 13 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-21
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 191, S 8, H H 17920, I/A 9 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-21
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 191, S 8, H H 17920, I/A 9 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-21
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Cumbrera Leandro Esther
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez Redondo Tania
- Jurado Palomares Rafael
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Manzanares Gijon Marcelino
- Marin Mateos Maria Del Pilar
- Palomino Morales Jorge Felipe
- Pulido Dominguez Maria Jose
- Santos Gil Nestor Manuel
- Segovia Pastor Javier
- Torres Rojo Juan Carlos
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 112, S 8, H H 8105, I/A 81 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-21
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Billon De Ory Jose Luis
- Colet Gonzalo Marta
- Fernandez Bevia Saul
- Figueroa Castro Enrique
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez De Olano Guillermo
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Narciso Rufo Alicia
- Rodriguez Macias Maria Teresa
- Rossi Palomar Monica
- Sacristan Olivares Maria Del Carmen
- Segovia Pastor Javier
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 112, S 8, H H 8105, I/A 81 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-21
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 111, S 8, H H 17920, I/A 5 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-21
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Arazola Corvera Juan Manuel
- Colet Gonzalo Marta
- Fernandez Bevia Saul
- Fernandez De Los Santos Jose
- Gallardo Colchero Ruperto
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gomez Villanueva Rafael
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Ramos Villaran Antonio Julian
- Rodriguez Macias Maria Teresa
- Segovia Pastor Javier
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 52, S 8, H H 8105, I/A 67 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-21
VER MAS ACTOS
Información de AMADOR ZAMBRANO JESUS
Mostramos los datos de AMADOR ZAMBRANO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMADOR ZAMBRANO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos