PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
Informe ejecutivo de PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA SA | Consejero | 13/02/2024 | |
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINOS SA | Secretario | 19/01/2021 | |
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINOS SA | Consejero | 19/01/2021 | |
AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA | Consejero | 08/08/2019 | |
HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA SA | Apoderado Solidario | 24/12/2018 | |
AGUAS DE BENAHAVIS SA | Consejero | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
Empresa: AGUAS DE BENAHAVIS SA
Consejero
- Palomino Morales Jorge Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5425, L 4332, F 53, S 8, H MA103919, I/A 25 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-29
Consejero
- Arias Palma Felipe Antonio
- Balufo Avila Francisco Jose
- Castro Bobo Alfonso
- De Mora Muñoz Adela
- Font Briones Wenceslao Alberto
- Garcia Arrabal Lorena
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Manzanares Gijon Marcelino
- Martin Gonzalez Marcos
- Pacheco Garcia Elena
- Palomino Morales Jorge Felipe
- Ponce Gomez Maria Dolores
- Rossi Palomar Monica
- Sanchez Rodriguez Ernesto
- Trapero Vioque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 116, S 8, H H 8105, I/A 90 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-21
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Cumbrera Leandro Esther
- Garcia Arrabal Lorena
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez Redondo Tania
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Manzanares Gijon Marcelino
- Martinez Garcia Maria Asuncion
- Palomino Morales Jorge Felipe
- Perez Guerrero Jaime Alberto
- Pulido Dominguez Maria Jose
- Sanchez Rodriguez Ernesto
- Santos Gil Nestor Manuel
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 116, S 8, H H 8105, I/A 90 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-21
Consejero
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Palomino Morales Jorge Felipe
Secretario
- Palomino Morales Jorge Felipe
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5819, L 4726, F 138, S 8, H MA 1529, I/A 75 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: AGUAS DE BENAHAVIS SA
Consejero
- Corral Perez Carlos
- Palomino Morales Jorge Felipe
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5425, L 4332, F 47, S 8, H MA103919, I/A 13 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Consejero
- Amador Zambrano Jesus
- Cumbrera Leandro Esther
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez Redondo Tania
- Jurado Palomares Rafael
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Manzanares Gijon Marcelino
- Marin Mateos Maria Del Pilar
- Palomino Morales Jorge Felipe
- Pulido Dominguez Maria Jose
- Santos Gil Nestor Manuel
- Segovia Pastor Javier
- Torres Rojo Juan Carlos
- Trapero Vioque Jose Luis
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 112, S 8, H H 8105, I/A 81 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-21
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 106, S 8, H GR 15506, I/A 71 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-18
Apoderado Solidario
- Palomino Morales Jorge Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464 , F 163, S 8, H SE 2174, I/A 228 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-41
Empresa: AGUAS DE BENAHAVIS SA
Consejero
- Corral Perez Carlos
- Palomino Morales Jorge Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4858, L 3766, F 11, S 8, H MA103919, I/A 7 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-29
Información de PALOMINO MORALES JORGE FELIPE
Mostramos los datos de PALOMINO MORALES JORGE FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMINO MORALES JORGE FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos