LOPEZ LINARES NOEL
Informe ejecutivo de LOPEZ LINARES NOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ LINARES NOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA | Consejero | 08/08/2019 | |
SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO VEGA-SIERRA ELVIRA SA | Consejero | 30/11/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LINARES NOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LINARES NOEL
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 106, S 8, H GR 15506, I/A 71 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-18
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 106, S 8, H GR 15506, I/A 71 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-18
Empresa: SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 11, S 8, H GR 45107, I/A 9 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-18
Empresa: SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 11, S 8, H GR 45107, I/A 9 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-18
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 166, S 8, H GR 15506, I/A 58 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-18
Empresa: SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 1, S 8, H GR 45107, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-18
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Presidente
- Lopez Linares Noel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 159, S 8, H GR 15506, I/A 47 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-18
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Blanco Martin Francisca
- Bueno Illescas Sergio
- Fernandez Roman Valentina
- Lopez Linares Noel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 159, S 8, H GR 15506, I/A 47 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-18
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Miem.Com.Ej.
- Lopez Linares Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 157, S 8, H GR 15506, I/A 38 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-18
Información de LOPEZ LINARES NOEL
Mostramos los datos de LOPEZ LINARES NOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LINARES NOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos