BACIERO CANTARERO ELENA
Informe ejecutivo de BACIERO CANTARERO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BACIERO CANTARERO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL | Consejero | 05/08/2016 | 05/08/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS SA | Consejero | 18/11/2011 | 20/07/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS SA | Consejero | 21/12/2010 | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE BACIERO CANTARERO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACIERO CANTARERO ELENA
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Baciero Cantarero Elena
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 9 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DEPORTE SL
Consejero
- Baciero Cantarero Elena
- Castro Bobo Alfonso
- Duque Mora Susana
- Remesal Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Garcia Angel Andres
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 39, S 8, H H 7825, I/A 8 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-21
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 125, S 8, H H 13469, I/A 40 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-21
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 122, S 8, H H 13469,H , I/ 33 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-21
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 122, S 8, H H 13469,H , I/ 33 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-21
Consejero
- Baciero Cantarero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 121, S 8, H H 13469,H , I/ 31 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-21
Información de BACIERO CANTARERO ELENA
Mostramos los datos de BACIERO CANTARERO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACIERO CANTARERO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos