HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
Informe ejecutivo de HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL SA | Vicepresidente | 10/01/2014 | 15/06/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL SA | Consejero | 10/01/2014 | 15/06/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS SA | Vicepresidente | 24/12/2013 | 20/07/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS SA | Consejero | 24/12/2013 | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Herrera Vidarte Maria Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 111, S 8, H H 17920, I/A 5 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-21
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Herrera Vidarte Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 125, S 8, H H 13469, I/A 40 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-21
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Herrera Vidarte Maria Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 108, S 8, H H 17920, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-21
Consejero
- Carrillo Ortiz Juana Maria
- Herrera Vidarte Maria Teresa
- Lojo Pico Ramon
Presidente
Vicepresidente
- Herrera Vidarte Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 124, S 8, H H 13469, I/A 37 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
Información de HERRERA VIDARTE MARIA TERESA
Mostramos los datos de HERRERA VIDARTE MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA VIDARTE MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos