SANCHEZ CARRION ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ CARRION ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ CARRION ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS ANPE SL | Administrador Solidario | 12/03/2013 | 28/11/2018 |
ARTES GRAFICAS ANPE SL | Liquidador Solidario | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 | 01/06/2015 |
ARTES GRAFICAS ANPE SL | Administrador Solidario | 21/04/1998 | 11/02/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CARRION ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CARRION ANTONIO
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Liquidador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 114, S 8, H SE 22281, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Liquidador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 114, S 8, H SE 22281, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 35, S 8, H SE103367, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 33, S 8, H SE103367, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 113, S 8, H SE 22281, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Sanchez Carrion Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 113, S 8, H SE 22281, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Sanchez Carrion Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 112, S 8, H SE 22281, I/A 2 (21/04/1998)
CVE: BORME-A-2009-219-41
Información de SANCHEZ CARRION ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ CARRION ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CARRION ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos