NAVARRO LEON NATIVIDAD
Informe ejecutivo de NAVARRO LEON NATIVIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO LEON NATIVIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL | Administrador Unico | 01/06/2015 |
VINCULACIONES DE NAVARRO LEON NATIVIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO LEON NATIVIDAD
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Liquidador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 114, S 8, H SE 22281, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Liquidador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 114, S 8, H SE 22281, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL
Administrador Unico
- Navarro Leon Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 35, S 8, H SE103367, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 35, S 8, H SE103367, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: ARTES GRAFICAS LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 33, S 8, H SE103367, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Navarro Leon Natividad
- Sanchez Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 113, S 8, H SE 22281, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Información de NAVARRO LEON NATIVIDAD
Mostramos los datos de NAVARRO LEON NATIVIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO LEON NATIVIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos