SANCHEZ CARRION JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ CARRION JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CARRION JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L I DISTRIBUCIONES SA | Administrador Unico | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CARRION JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CARRION JOSE
Empresa: L I DISTRIBUCIONES SA
Administrador Unico
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 54, S 8, H M 68315, I/A 9 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: L I DISTRIBUCIONES SA
Administrador Unico
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 54, S 8, H M 68315, I/A 8 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: L I DISTRIBUCIONES SA
Administrador Mancomunado
- Ruiz Villareal Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 54, S 8, H M 68315, I/A 8 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: L I DISTRIBUCIONES SA
Administrador Mancomunado
- Ruiz Villareal Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 53, S 8, H M 68315, I/A 7 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Sanchez Carrion Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 113, S 8, H SE 22281, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Empresa: ARTES GRAFICAS ANPE SL
Administrador Solidario
- Sanchez Carrion Antonio
- Sanchez Carrion Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 112, S 8, H SE 22281, I/A 2 (21/04/1998)
CVE: BORME-A-2009-219-41
Información de SANCHEZ CARRION JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ CARRION JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CARRION JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos