SANCHEZ BUSOM MARTA
Informe ejecutivo de SANCHEZ BUSOM MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ BUSOM MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONGOING DIGITAL SL | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
ONGOING DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BUSOM MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BUSOM MARTA
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Ramon Marin Joan
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 38, S 8, H B 447857, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 38, S 8, H B 447857, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 37, S 8, H B 447857, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 37, S 8, H B 447857, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Sanchez Busom Marta
- Thomas Roger Marcel Templier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 37, S 8, H B 447857, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-08
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Sanchez Busom Marta
- Thomas Roger Marcel Templier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 36, S 8, H B 447857, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Empresa: MIRAYDONA SL
Apoderado
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Información de SANCHEZ BUSOM MARTA
Mostramos los datos de SANCHEZ BUSOM MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BUSOM MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos