MIRAYDONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 49
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIRAYDONA SL
CIF B65916330
Capital Social 18800.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 26/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIRAYDONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRAYDONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dicenta Mira Lorena Maria | Administrador Unico | 01/07/2013 | 25/02/2014 |
Dicenta Mira Lorena Maria | Liquidador | 25/02/2014 | 25/02/2014 |
Sanchez Busom Marta | Apoderado | 21/01/2013 | 25/02/2014 |
Bruno Girard | Administrador Unico | 29/11/2012 | 01/07/2013 |
ACTOS BORME DE MIRAYDONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 3 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 3 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 121, S 8, H B 431008, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 120, S 8, H B 431008, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Dirección:PS MANUEL GIRONA Num.49 P.5 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/11/12
Capital:18.800,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION,EXPORTACION.ACTIVIDADES PROFESIONALES.PRESTACION DE SERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION.SERVICIOS EDUCATIVOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 120, S 8, H B 431008, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08