RAMON MARIN JOAN
Informe ejecutivo de RAMON MARIN JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMON MARIN JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONGOING DIGITAL SL | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
MONSTER DIGITAL AGENCY SL | Administrador Unico | 25/01/2019 |
VINCULACIONES DE RAMON MARIN JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMON MARIN JOAN
Empresa: ONGOING DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Ramon Marin Joan
- Sanchez Busom Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 38, S 8, H B 447857, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: TWO HEADS BARBER SHOP SL
Administrador Solidario
- NAVAJO VENTURES SL
- Ramon Marin Joan
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47200 , F 77, S 8, H B 544500, I/A 2 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Empresa: TWO HEADS BARBER SHOP SL
Administrador Solidario
- NAVAJO VENTURES SL
- Ramon Marin Joan
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47200 , F 76, S 8, H B 544500, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: MONSTER DIGITAL AGENCY SL
Administrador Unico
- Ramon Marin Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 137, S 8, H B 529047, I/A 1 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Información de RAMON MARIN JOAN
Mostramos los datos de RAMON MARIN JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMON MARIN JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos