SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL | Socio Unico | 16/07/2018 | 09/01/2023 |
SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 16/07/2018 | 09/01/2023 |
SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL | Liquidador Unico | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
SUMINISTROS VALLBONA TPC SL | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 12/07/2018 |
SUMINISTROS VALLBONA TPC SL | Liquidador Solidario | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
Liquidador Unico
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
- Sanchez Bosch Francisco
Liquidador Unico
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 203, S 8, H V 182970, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-46
Socio Único
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 203, S 8, H V 182970, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-46
Empresa: SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Liquidador Solidario
- Jorge Montesinos Jose Antonio
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Empresa: SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Administrador Solidario
- Jorge Montesinos Jose Antonio
- Sanchez Bosch Francisco
Liquidador Solidario
- Jorge Montesinos Jose Antonio
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Empresa: SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Administrador Solidario
- Jorge Montesinos Jose Antonio
- Sanchez Bosch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 7, S 8, H V 164006, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
Información de SANCHEZ BOSCH FRANCISCO
Mostramos los datos de SANCHEZ BOSCH FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BOSCH FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos