SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sofia, 3
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL
CIF B98997547
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 07/05/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Bosch Francisco
VINCULACIONES DE SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Bosch Francisco | Socio Unico | 16/07/2018 | 09/01/2023 |
Sanchez Bosch Francisco | Administrador Unico | 16/07/2018 | 09/01/2023 |
Sanchez Bosch Francisco | Liquidador Unico | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
ACTOS BORME DE SANCHEZ BOSCH MATERIALES GRUAS Y TRANSPORTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 204, S 8, H V 182970, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 203, S 8, H V 182970, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 203, S 8, H V 182970, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-46
Dirección:C/ SOFIA 3 (POBLA DE VALLBONA (LA))
Comienzo de operaciones:07/05/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades; 1) La compraventa y comercio al por mayor y menor de materiales de construcción, incluidos trabajos de transporte y grúa. Actividad principal con CNAE 4673. 2) Trabajos de construcción, reformas y rehabilitación de toda clase de edificaciones,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10527, L 7808, F 203, S 8, H V 182970, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-46