SUMINISTROS VALLBONA TPC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Cañada Maquiva, 20
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
CIF B98715147
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 26/02/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jorge Montesinos Jose Antonio | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 12/07/2018 |
Jorge Montesinos Jose Antonio | Liquidador Solidario | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
Sanchez Bosch Francisco | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 12/07/2018 |
Sanchez Bosch Francisco | Liquidador Solidario | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS VALLBONA TPC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 8, S 8, H V 164006, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
- La construcción de edificios residenciales y no residenciales.-Construcción de redes para fluidos de redes eléctricas y de telecomunicaciones, de otros proyectos de ingenieria civil, así como de otros proyectos de ingenieria civil.-Demolición, preparación de terrenos y perforaciones y sondeos.-Insta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 7, S 8, H V 164006, I/A 2 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-46
- Modificada la redacción del artículo noveno de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 7, S 8, H V 164006, I/A 2 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 7, S 8, H V 164006, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
Dirección:CTRA CAÑADA MAQUIVA 20 (POBLA DE VALLBONA (LA))
Comienzo de operaciones:26/02/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:-El Transporte y almacenamiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. El C.N.A.E. de su actividad principal es el "Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios (CNAE 4673)"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9925, L 7207, F 7, S 8, H V 164006, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46