SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
Informe ejecutivo de SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS MAESE SL | Liquidador Mancomunado | 21/03/2024 | |
PAMPA GOURMET SL | Administrador Unico | 13/01/2022 | |
LOVIRA AXARQUIA SL | Administrador Concursal | 20/11/2020 | |
GESTION DE PROINDIVISOS SUBASTAS Y ACTIVOS LITIGIOSOS SL | Administrador Unico | 18/10/2018 | |
AUDITORES ADMINISTRADORES CONCURSALES Y PERITOS SLP | Soc.Prof. | 14/12/2011 |
VINCULACIONES DE SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
Empresa: GRUAS MAESE SL
Liquidador Mancomunado
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
- Velasco Pedraza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453, L 2365, F 167, S 8, H MA 67467, I/A 13 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-29
Empresa: SERUT SA
Consejero Delegado
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Consejero
- Rincon Cestero Jose Luis
- Rutllant Serrano Marta
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Presidente
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 426, F 123, S 8, H MA 15885, I/A 5 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-29
Empresa: PAMPA GOURMET SL
Administrador Unico
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6113, L 5020, F 82, S 8, H MA164843, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Empresa: LOVIRA AXARQUIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOVIRA AXARQUIA SL
Nif:B92317601
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA
Juez / Ponente:ISABEL CONEJO BARRANCO
Fecha de Resolución:27/10/2020
Número Procedimiento Concursal:792/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2983
Libro:
1896
Folio:
205
Hoja:
8-54347
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983, L 1896, F 205, S 8, H MA 54347, I/A 4 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-29
Administrador Unico
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 128, S 8, H MA111349, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-29
Empresa: SERUT SA
Consejero Delegado
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Consejero
- Rincon Cestero Jose Luis
- Rutllant Serrano Marta
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Presidente
- San Cristobal Rovere Hector Ruben
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 426, F 123, S 8, H MA 15885, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Empresa: PIZZA EXPRESS NUEVA MALAGA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PIZZA EXPRESS NUEVA MALAGA SL
Nif:B29523974
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:SILVIA COLL CARREÑO
Fecha de Resolución:26/03/2013
Número Procedimiento Concursal:207/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3001
Libro:
1914
Folio:
57
Hoja:
8-3269
Inscripción:
10
Fecha Inscripción11/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 57, S 8, H MA 3269, I/A 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
Empresa: PIZZA EXPRESS NUEVA MALAGA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PIZZA EXPRESS NUEVA MALAGA SL
Nif:B29523974
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:SILVIA COLL CARREÑO
Fecha de Resolución:26/03/2013
Número Procedimiento Concursal:207/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3001
Libro:
1914
Folio:
57
Hoja:
8-3269
Inscripción:
9
Fecha Inscripción22/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 57, S 8, H MA 3269, I/A 9 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4519, L 3428, F 69, S 8, H MA 67479, I/A 12 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-29
Información de SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN
Mostramos los datos de SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN CRISTOBAL ROVERE HECTOR RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos