VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
Informe ejecutivo de VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE CINDIRELLA SL | Administrador Concursal | 02/03/2021 | |
VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP | Administrador Mancomunado | 08/05/2019 | |
VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP | Soc.Prof. | 10/04/2019 | |
INSTALACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS SL | Administrador Concursal | 10/02/2016 | |
LINCE EXPORTACIONES SL | Administrador Solidario | 12/03/2012 | |
VILLALBA COLOMA ANKERSMIT ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Soc.Prof. | 12/03/2012 | |
VILLALBA COLOMA ANKERSMIT ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Solidario | 12/03/2012 | |
AUDITORES ADMINISTRADORES CONCURSALES Y PERITOS SLP | Soc.Prof. | 14/12/2011 | |
ALBORADA UNO SL | Apoderado Solidario | 06/07/2011 |
VINCULACIONES DE VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
Empresa: BLUE CINDIRELLA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BLUE CINDIRELLA SL
Nif:B86920667
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Villalba Garcia Pedro Angel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:JUDITH I. SAIZ SORIA
Fecha de Resolución:29/01/2021
Número Procedimiento Concursal:7201/2021
Datos Registrales:
Tomo:
31879
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-573691
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/03/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31879 , F 9, S 8, H M 573691, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP
Administrador Mancomunado
- Coloma De Stefani Jose Marco
- Guerrero Ankersmit Francisco Javier
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4390, L 3299, F 5, S 8, H MA 93786, I/A 5 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-29
Empresa: VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP
Administrador Solidario
- Coloma De Stefani Jose Marco
- Guerrero Ankersmit Francisco Javier
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4390, L 3299, F 5, S 8, H MA 93786, I/A 5 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-29
Empresa: VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP
Soc.Prof.
- Coloma De Stefani Jose Marco
- Guerrero Ankersmit Francisco Javier
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4390, L 3299, F 5, S 8, H MA 93786, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Empresa: INCONOBA Y ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571, L 1484, F 66, S 8, H MA 42874, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: EICHOFF SL
Apoderado Solidario
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Guerrero Ankersmit Javier
- Juega Garcia Luis M
- Rodriguez Fraile Maria Jose
- Villalba Garcia Pedro Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273, L 1186, F 167, S 8, H MA 34934, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-29
Empresa: SONNY BAY SL
Apoderado Solidario
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Guerrero Ankersmit Javier
- Juega Garcia Luis M
- Rodriguez Fraile Maria Jose
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212, L 1125, F 57, S 8, H MA 14005, I/A 8 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-29
Empresa: TOMIPAAL SL
Apoderado Solidario
- Diaz Bastien Lopez Ernesto
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Diaz Bastien Lopez Hector Julio
- Guerrero Ankersmit Javier
- Guerrero Ankersmit Javier
- Guerrero Ankersmit Javier
- Guerrero Ankersmit Javier
- Huser Eberhard
- Huser Eberhard
- Huser Giovanna
- Huser Giovanna
- Juega Garcia Luis M
- Juega Garcia Luis M
- Juega Garcia Luis M
- Villalba Garcia Pedro Angel
- Villalba Garcia Pedro Angel
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463, L 376, F 176, S 8, H MA 9588, I/A 9 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS SL
Nif:B29144250
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Villalba Garcia Pedro Angel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL ROCIO MARINA COLL
Fecha de Resolución:06/11/2015
Número Procedimiento Concursal:1734/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2438
Libro:
1351
Folio:
43
Hoja:
8-11680
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438, L 1351, F 43, S 8, H MA 11680, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Administrador Solidario
- Coloma De Stefani Marco
- Garrido Martin Juan Manuel
- Guerrero Ankersmit Javier
- Lomas Molina Miguel
- Sanchez Blanco David
- Villalba Garcia Pedro Angel
Soc.Prof.
- Coloma De Stefani Marco
- Garrido Martin Juan Manuel
- Guerrero Ankersmit Javier
- Lomas Molina Miguel
- Sanchez Blanco David
- Villalba Garcia Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4987, L 3894, F 24, S 8, H MA112783, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-29
VER MAS ACTOS
Información de VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL
Mostramos los datos de VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos