SAMARA SCHAAR ORIVE
Informe ejecutivo de SAMARA SCHAAR ORIVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAMARA SCHAAR ORIVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W6O INVERSION RETAIL SL | Apoderado Solidario | 08/02/2022 | |
IBERIA TERMOSOLAR 1 SL | Apoderado Solidario | 09/01/2020 | |
MOOVE CARS MOBILITY SL | Apoderado | 26/02/2018 | |
MC DIRECTORSHIP SL | Apoderado Solidario | 29/01/2018 | |
W6-O INVERSIONES ESPAÑOLAS SL | Apoderado Solidario | 27/10/2017 | |
M12 PROPCO SL | Apoderado | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE SAMARA SCHAAR ORIVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMARA SCHAAR ORIVE
Empresa: FRAILE HIVE SL
Apoderado
- Lopez Lindo Saray
- Lopez Seco Ines
- Samara Schaar Orive
- Valdenebro Monzon Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40275 , F 16, S 8, H M 715520, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: W6O INVERSION RETAIL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41647 , F 125, S 8, H M 737848, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: FRAILE HIVE SL
Apoderado
- Lopez Lindo Saray
- Lopez Seco Ines
- Samara Schaar Orive
- Valdenebro Monzon Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40275 , F 15, S 8, H M 715520, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: IBERIA TERMOSOLAR 1 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 132, S 8, H BA 21200, I/A 9 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-06
Empresa: GARMENT INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36397 , F 113, S 8, H M 653901, I/A 4 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: SIARGAO DIRECTORSHIP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36683 , F 119, S 8, H M 657681, I/A 3 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: W6-O INVERSIONES ESPAÑOLAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36196 , F 203, S 8, H M 650493, I/A 5 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Empresa: M12 PROPCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36212 , F 4, S 8, H M 650733, I/A 5 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Información de SAMARA SCHAAR ORIVE
Mostramos los datos de SAMARA SCHAAR ORIVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMARA SCHAAR ORIVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos