GOMEZ LOPEZ SERGIO
Informe ejecutivo de GOMEZ LOPEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 38
Empresas activas: 36
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GOMEZ LOPEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELAMI SA | Consejero | 17/04/2024 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOYA SA | Consejero | 10/04/2024 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITAL DEL NORTE SA | Apoderado | 27/04/2023 | |
SOCIEDAD OPERADORA HOSPITAL DEL NORTE SL | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
EMERA VENTURES & INVESTMENTS SL | Apoderado | 07/02/2023 | |
BRATENIA GESTORA DE PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 21/12/2022 | |
ANIMUM FORMACION SL | Apoderado Solidario | 29/09/2022 | |
GALILEO ESPAÑA SL | Apoderado | 23/08/2022 | |
SENNDER IBERIA SL | Apoderado | 03/08/2022 | |
INFRATOLL CONCESIONES SA | Apoderado | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ LOPEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LOPEZ SERGIO
Empresa: SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 77480, I/A 56 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Empresa: SF EXPRESS SPAIN GLOBAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719785, I/A 4 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: PELAMI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Lopez Gonzalo
- Gomez Lopez Jorge
- Gomez Lopez Rocio
- Gomez Lopez Sergio
- Lopez Saturio Maria Del Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16566 , F 178, S 8, H M 90455, I/A 22 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOYA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Lopez Gonzalo
- Gomez Lopez Jorge
- Gomez Lopez Rocio
- Gomez Lopez Sergio
- Lopez Saturio Maria Del Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9388 , F 151, S 8, H M 98474, I/A 28 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gomez Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39996 , F 87, S 8, H M 710617, I/A 10 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 214, S 8, H M 383555, I/A 57 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29656 , F 204, S 8, H M 379645, I/A 50 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: EMERA VENTURES & INVESTMENTS SL
Apoderado
- Aranburu Uribarri Estibaliz
- Azpeitia De La Torre Miguel
- Gomez Lopez Sergio
- Reyna Santana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43878 , F 112, S 8, H M 774304, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: HYDROTHANE SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 219, S 8, H VA 31233, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 104, S 8, H M 726918, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ LOPEZ SERGIO
Mostramos los datos de GOMEZ LOPEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LOPEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos