GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
Informe ejecutivo de GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 35
Empresas activas: 32
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN GREEN GAS SL | Secretario No Consejero | 13/06/2024 | |
IBERIAN GREEN GAS SL | Presidente | 13/06/2024 | |
IBERIAN GREEN GAS SL | Consejero | 13/06/2024 | |
CENTRO VETERINARIO SUR SL | Secretario No Consejero | 20/04/2022 | |
CLINICA VETERINARIA SAN CARLOS SL | Secretario No Consejero | 25/03/2022 | |
W6O INVERSION RETAIL SL | Apoderado Solidario | 08/02/2022 | |
CC MADRID HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 08/02/2022 | |
FITBIT ESPAÑA SL | Apoderado | 21/10/2021 | |
GRUPO UMA EUROPA SL | Apoderado Solidario | 15/09/2021 | |
CMR SURGICAL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
Empresa: SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Aranburu Uribarri Estibaliz
- Barbanoj Silles Blanca
- Carreño Alvarez Irene
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Gomez Lopez Sergio
- Heift Peter Ewald
- Valdenebro Monzon Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 77480, I/A 56 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Empresa: IBERIAN GREEN GAS SL
Consejero
- AUREA CAPITAL DEVELOPMENT SL
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- SILGAR SOLUCIONES EMPRESARIALES SL
Presidente
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- SOLUCIONES Y SUMINISTROS ENERGETICOS GASS SL
Secretario No Consejero
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 789182, I/A 4 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado Solidario
- Barbanoj Silles Blanca
- Fernandez Cortijo Pablo Miguel
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Perez Alcazar Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713241, I/A 10 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: CLINICAS MEDIVET IBERIA SL
Vicesecretario No Consejero
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39553 , F 53, S 8, H M 684400, I/A 24 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: CURIA SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Castro Isla Andres
- De La Fuente Muguruza Ignacio
- De Las Cuevas Castresana Fernando
- Fernandez Cortijo Pablo
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Perez Alcazar Alba
- Teruel Lopez Irene
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 162, S 8, H VA 7941, I/A 45 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-47
Empresa: ACCOMODORE ASSISTENCIAL SL
Apoderado
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Rivero Sans Clara
- Vinuesa Magnet Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44475 , F 101, S 8, H M 640394, I/A 12 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: POLYBION SL
Vicesecretario No Consejero
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41975 , F 54, S 8, H M 738173, I/A 5 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: GARMIKO FOODS SL
Apoderado
- Calvo Irujo Jose Maria
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Garcia-miñaur Ybarra Galo Isidoro
- Morales Sanchez Beatriz
- Sanchez Rustarazo Rafael
- Teruel Lopez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30671 , F 156, S 8, H M 551957, I/A 15 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: SHIKKU 2007 SL
Apoderado
- Calvo Irujo Jose Maria
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
- Morales Sanchez Beatriz
- Sanchez Rustarazo Rafael
- Teruel Lopez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25019 , F 209, S 8, H M 450529, I/A 16 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: GRUPO VETERINARIO KITICAN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Garcia De Oteyza Kindelan Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39553 , F 50, S 8, H M 684400, I/A 19 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO
Mostramos los datos de GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE OTEYZA KINDELAN ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos