SAMANIEGO SAINZ BORJA
Informe ejecutivo de SAMANIEGO SAINZ BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE SAMANIEGO SAINZ BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMANIEGO SAINZ BORJA
Empresa: BORVEDI RESTAURACION SL
Liquidador
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 97, S 8, H BI 21471, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Empresa: BORVEDI RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Samaniego Sainz Borja
Liquidador
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 97, S 8, H BI 21471, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Empresa: URKINVER 98 SL
Liquidador
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Empresa: URKINVER 98 SL
Administrador Unico
- Samaniego Sainz Borja
Liquidador
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Empresa: MEGEVE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Samaniego Sainz Borja
Secretario
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 72, S 8, H M 291143, I/A 31 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: URKINVER 98 SL
Administrador Unico
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 49, S 8, H BI 68903, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
Empresa: URKINVER 98 SL
Socio Único
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 49, S 8, H BI 68903, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
Empresa: MEGEVE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 68, S 8, H M 291143, I/A 25 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: BORVEDI RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 96, S 8, H BI 21471, I/A 4 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: BORVEDI RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Samaniego Sainz Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 96, S 8, H BI 21471, I/A 4 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
VER MAS ACTOS
Información de SAMANIEGO SAINZ BORJA
Mostramos los datos de SAMANIEGO SAINZ BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMANIEGO SAINZ BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos