SAINZ TAMAYO ALICIA
Informe ejecutivo de SAINZ TAMAYO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ TAMAYO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSAMA 92 SL | Administrador Unico | 24/07/2014 | |
MEGEVE INVERSIONES SICAV | Presidente | 20/12/2012 | |
MEGEVE INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE SAINZ TAMAYO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ TAMAYO ALICIA
Empresa: MEGEVE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 68, S 8, H M 291143, I/A 25 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: INVERSAMA 92 SL
Administrador Unico
- Sainz Tamayo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423, L 423, F 40, S 8, H BI 5313,B , I/ 6 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-48
Empresa: MEGEVE INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
- Sainz Tamayo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 66, S 8, H M 291143, I/A 19 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: MEGEVE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 65, S 8, H M 291143, I/A 18 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Información de SAINZ TAMAYO ALICIA
Mostramos los datos de SAINZ TAMAYO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ TAMAYO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos