URKINVER 98 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Universidades, 4
Código Postal 48007
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social URKINVER 98 SL
CIF B95862942
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Samaniego Sainz Borja
VINCULACIONES DE URKINVER 98 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URKINVER 98 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Samaniego Sainz Borja | Administrador Unico | 22/11/2016 | 24/10/2023 |
Samaniego Sainz Borja | Socio Unico | 22/11/2016 | 24/10/2023 |
Samaniego Sainz Borja | Liquidador | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
Samaniego Sainz Maria Diana | Apoderado | 30/03/2022 | 24/10/2023 |
Samaniego Sainz Veronica | Apoderado | 30/03/2022 | 24/10/2023 |
Hernaez San Millan Maria Lourdes | Apoderado | 28/11/2016 | 31/10/2019 |
ACTOS BORME DE URKINVER 98 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 53, S 8, H BI 68903, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 51, S 8, H BI 68903, I/A 2 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 49, S 8, H BI 68903, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 49, S 8, H BI 68903, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48
Dirección:AVDA DE LAS UNIVERSIDADES 4 Esc.DR 2º B (BILBAO)
Comienzo de operaciones:16/11/16
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 49, S 8, H BI 68903, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-48