SALOM VALLESPIR MARTA
Informe ejecutivo de SALOM VALLESPIR MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALOM VALLESPIR MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
24CLUBELITEPERFORMANCE SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
INDALHOUSE REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
IKIGAI J.F. SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
BISSAN WEALTH MANAGEMENT EAF SL | Apoderado Solidario | 20/12/2023 | |
BISSAN VALUE INVESTING EAFI SL | Apoderado Solidario | 18/11/2019 |
VINCULACIONES DE SALOM VALLESPIR MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOM VALLESPIR MARTA
Empresa: IKIGAI J.F. SL
Apoderado Solidario
- Brotons Parera Jordi
- Salom Vallespir Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620531, I/A 2 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: INDALHOUSE REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Brotons Parera Jordi
- Salom Vallespir Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620530, I/A 2 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: 24CLUBELITEPERFORMANCE SL
Apoderado Solidario
- Brotons Parera Jordi
- Salom Vallespir Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620532, I/A 2 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: BISSAN WEALTH MANAGEMENT EAF SL
Apoderado Solidario
- Salom Vallespir Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43124 , F 44, S 8, H B 422868, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Empresa: BISSAN VALUE INVESTING EAFI SL
Apoderado Solidario
- Salom Vallespir Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43124 , F 42, S 8, H B 422868, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: HAYA REAL ESTATE SL
Apoderado
- Benezech Soulie Magali
- Benezech Soulie Magali
- Capilla Castillo Patricia
- Casado Lopez Carlos Esteban
- Caudeli Garcia David
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Fernandez Liria Antonio
- Forcadell Tomas Yolanda
- Forcadell Tomas Yolanda
- Guillem Garcia Francisco Javier
- Guillen Garcia Francisco Javier
- Guillen Garcia Francisco Javier
- Marcos Ugarriza Ainara
- Marcos Ugarriza Ainara
- Marcos Ugarriza Ainara
- Marin Valverde Antonio Jose
- Marin Valverde Antonio Jose
- Martin Valverde Antonio Jose
- Mateo Cuellar Paloma
- Niella Caballe Carlos
- Prada Gomez Isabel
- Salom Vallespir Marta
- Serrano Caballero Patricia
- Solero Vazquez Jose Antonio
- Villodas De La Lastra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 123, S 8, H M 560663, I/A 38 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: PROMONTORIA PLATAFORMA SL
Apoderado
- Abad Vera Angel Luis
- Aguado Gonzalez-calero Luis Fernando
- Aguilar Oliver Beatriz
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alvarez Conejero Emilio-jose
- Alvarez Gonzalez Maria Montserrat
- Alvarez Martin Jose Miguel
- Aparicio Ballester Nuria
- Arribas Cuadrado Esther
- Avila Lopez Laura
- Barado Piqueras Amparo
- Bartolome Delicado Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Benavides Ferrer Maria Amparo
- Benazco Fernandez Leonor
- Benedito Boronat Ignacio
- Benezech Soulie Magali
- Benitez Alba German
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Benito Garcia Francisco Javier
- Berenguer Aleixandre Irene
- Bermejo Carrasco David
- Berrocal Perez Eva Maria
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Blanco Barbero Alfredo
- Blasco Garcia Maria Consuelo
- Boge Antunez Zenaida
- Boquera Montalar Jose Juan
- Botella Bacete Ricardo
- Brisa Domenech Javier
- Broto Ventura Sara Elena
- Caballero Alonso Beatriz
- Cabanillas Reja Antonio
- Cabello Villar Joaquin Pablo
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Calvo Marcelo Enrique
- Canovas Adan Javier
- Capilla Castillo Patricia
- Carbonell Hernandez Susana
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carcel Castillo Silvia
- Carles Altur Consuelo
- Carles Martinez Guillermo
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Casado Lopez Carlos Esteban
- Castro Luengo Gema
- Castro Muñoz Francisco
- Caudeli Garcia David
- Caudet Bolea Nuria
- Cebrian Garcia Olga
- Conde Huelga Jose Luis
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Corrales Ortega Jorge
- Cristia Femenia Juan Carlos
- Cruz Redondo Maria Isabel
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Cuartero Junquera Alfredo
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Deusa Ruiz Fernando
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Enguita Escolano Juan-luis
- Escriche Castellote Miguel Angel
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Rincon Miriam
- Esteban Sanz Gabriel
- Esteban Tena Juan Jose
- Esteve Martinez Lourdes
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Del Rio Joaquin
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fontanals Araujo Cristina
- Frances Melian Maria-elena
- Gacimartin Velasco Maria Mercedes
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Alcala Maria Cruz
- Garcia Mozas Jose Joaquin
- Garcia-oliva Fernandez Luis Fernando
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vidal Maria-olivia
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Gimeno Fernandez Victor
- Giner Carbonell Jorge
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jorge Juan
- Gomez Martinez Juan Carlos
- Gomez Yuste Maria Yolanda
- Gonzalez Quintana Daniel
- Grau Serra Benjamin
- Guell Masachs Luis
- Guillen Garcia Francisco Javier
- Guiralt Arce Maria
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Hernandez Benito Francisco Jose
- Hernandez Benito Juan
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Horcajo Gavira Natalia
- Ingles Balaguer Bartolome Francisco
- Iranzo Vidagany Jose Ramon
- Izquierdo Jimenez Borja
- Lara Casarrubio Felipe
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Llop Carratala Francisco Javier
- Lopez De Hierro Abad Agustin
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Marcos Ugarriza Ainara
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Bayon Alicia
- Martin Garcia Laura
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Martin Maria Teresa
- Martin Martin Ramon
- Martin Moreno Nuria
- Martin Santillana Francisco
- Martin Sanz Gema
- Martinez Berzosa Antonio
- Martinez Lopez Ana-isabel
- Martinez Martin Maria Jesus
- Martinez Salvador Vicente
- Martos Perez Javier
- Mascaros Carcel Ramon Vicente
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Monte Hernandez Rosa Maria
- Mora Murcia Mariano
- Moral Malo Gregorio
- Morales Bejarano Antonio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Moreno Arias Fernando
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Muñoz Gonzalez Eugenio
- Niella Caballe Carlos
- Nieto Pleite Patricia
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Palli Buscarons Jordi
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Peris Amo Ana-maria
- Prada Gomez Isabel
- Prado Somalo Juan Carlos
- Prieto Garcia Maria Dolores
- Queralt Lezcano Jose David
- Ramos Gonzalez Maria Mercedes
- Requeni Quiñez Virginia
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Ripoll Sanchis Veronica
- Riquelme Garcia David Miguel
- Risco Caballero Laura
- Rius Banyuls Maria Jesus
- Rivas Lis Patricia
- Robles Bonel Fernando
- Roca Cot Abel
- Rodrigo Ballester Miguel Angel
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Cuevas Marino
- Roig Tio Manuel
- Rojas Burgos Ana- Maria
- Roldan Lopez Manuel Antonio
- Ruiz Arana Miguel
- Ruiz Avila Antonio
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Blanco Christopher
- Sanchez Dominguez Miguel Angel
- Sanchez Garcia Alberto
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Martin Maria Agueda
- Sanchez Mena Jose Javier
- Sanchez Roca Eva
- Sanchez Sanchez Angel
- Sanfrutos Cañizares Angel Miguel
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Santamaria Garrido Ricardo Ruben
- Sanz Gregorio Enric
- Sanz Marin Patricia
- Serrano Caballero Patricia
- Silvestre Entonado Francisco
- Solaz Abian Concepcion
- Soler Aznar Nestor
- Solero Vazquez Jose Antonio
- Solorzano Fernandez De La Reguera Alejandro
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Tacero Rico Daniel
- Toledano Huerta Jose Maria
- Tomas Pardo Juan Teofilo
- Torla Barrachina Vicente
- Tortajada Perez Antonio
- Travieso Ledesma Eduardo
- Trillo Alvarez Ana
- Ugena Brotons Francisco Javier
- Valera Peñafiel Monica
- Vazquez Lopez Sonia
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vega Cerezo Fernando
- Vegas Gonzalez Aroa
- Velazquez Delgado Noelia
- Ventero Velasco Fernando
- Vicente Esteban Isaac
- Villalobos Villarejo Maria Del Carmen
- Villodas De La Lastra Carmen
- Yago Galvan Francisco
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31560 , F 3, S 8, H M 560663, I/A 10 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcorta Diez Maria
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alvarez Conejero Emilio
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Bartolome Delicado Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Benazco Fernandez Leonor
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Boge Antunez Zenaida
- Cabanillas Reja Antonio
- Cabello Villar Joaquin P
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Cordoba Amieiro Jose
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Cuartero Junquera Alfredo
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castelote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Hernandez Benito Juan
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Izquierdo Jimenez Borja
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Llop Carratala Francisco Javier
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martinez Salvador Vicente
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Morales Bejarano Antonio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Moreno Arias Fernando
- Muñoz Gonzalez Eugenio
- Muñoz Ortega Luis
- Nieto Pleite Patricia
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Prado Somalo Juan Carlos
- Ripoll Sanchis Veronica
- Riquelme Garcia David Miguel
- Rivas Lis Patricia
- Robles Bonell Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Castro Blanca
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Blanco Cristopher
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Roca Eva
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Soler Aznar Nestor
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Toledano Huerta Jose Maria
- Tortajada Perez Antonio
- Vicente Esteban Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 9, S 8, H M 522312, I/A 81 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Gonzalez-calero Luis Fernando
- Alvarez Conejero Emilio-jose
- Bartolome Delicado Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Benedito Boronat Ignacio
- Blanco Barbero Alfredo
- Cabanillas Reja Antonio
- Calvo Marcelo Enrique
- Canovas Adan Javier
- Casado Lopez Carlos
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Cuartero Junquera Alfredo
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Esteban Sanz Gabriel
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Garcia Aguayo Elsa
- Garcia-oliva Fernandez Luis Fernando
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Inoges Enguita Jesus
- Izquierdo Jimenez Borja
- Llop Carratala Francisco Javier
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martin Moreno Nuria
- Martin Santillana Francisco
- Martin Sanz Gema Gema
- Martinez Berzosa Antonio
- Martinez Salvador Vicente- Ramon
- Moral Malo Gregorio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Muñoz Gonzalez Eugenio
- Muñoz Ortega Luis
- Riquelme Garcia David Miguel
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Cuevas Marino
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Blanco Cristopher
- Sanchez Garcia Alberto
- Sanchez Mena Jose Javier
- Sanz Gregorio Enric
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Ugena Brotons Francisco Javier
- Vazquez Lopez Sonia
- Villodas De La Lastra Carmen
Apoderado
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Aparicio Ballester Nuria
- Arribas Cuadrado Esther
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Beltran Trell Jordi
- Benazco Fernandez Leonor
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Boge Antunez Zenaida
- Boquera Montalar Jose Juan
- Cabello Villar Joaquin P
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Corrales Ortega Jorge
- Cruz Redondo Maria Isabel
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castellote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jorge Juan
- Gonzalez Quintana Daniel
- Guell Masachs Luis
- Hernandez Benito Juan
- Iglesias Sanz Begoña
- Lara Casarrubio Felipe
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Lopez De Hierro Abad Agustin
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Martinez Martin Maria Jesus
- Martos Perez Javier Maria
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Morales Bejarano Antonio
- Moreno Arias Fernando
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Nieto Pleite Patricia
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Palli Buscarons Jordi
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Prado Somalo Juan Carlos
- Requeni Quilez Virginia
- Ripoll Sanchis Veronica
- Rivas Lis Patricia
- Roca Cot Abel
- Rodriguez Castro Blanca
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Roca Eva
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Soler Aznar Nestor
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Toledano Huerta Jose Maria
- Torla Barrachina Vicente
- Tortajada Perez Antonio
- Vicente Esteban Isaac
- Yago Galvan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 181, S 8, H V 17274, I/A 414 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-46
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado
- Alcantud Domenech Jose Antonio
- Alcaraz Esteban Javier
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alonso Rodriguez Ana Patricia
- Ara Brañas Oscar
- Ara Saiz Francisco
- Argote Ruiz Ana-maria
- Arguello Rabanillo Maria-angeles
- Arias Camison Manuel Mestres
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Bernat Gadea Sonia
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Bevia Salas Jose Manuel
- Boge Antunez Zenaida
- Cabello Villar Joaquin P
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Clausell Domenech Jose-manuel
- David Vila Ricardo
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castelote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Ferris Porcar Vicente
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Espeleta Antonio
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Gil Rodriguez Gema
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Gomez Raquel
- Gomez Lopez Maria Jesus
- Guinot Sales Francisco Jose
- Guiu Asensio Eduardo
- Jimenez Herranz Maria Jesus
- Jurado Coleto Maria Jesus
- Laguarta Val Beatriz
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Lillo Buedo Jose Antonio
- Llop Valero Franisco Jose
- Lopez Rodenas Pedro
- Marce Sanz Marta
- Marina Gil Maria Jesus
- Marti Calabuig Luis-enrique
- Martin Brieskorn Beatriz
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Nieto Pleite Patricia
- Obeo Diaz Victor
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Ozores Serra Jose Manuel
- Pascual Hernanz Rosario
- Pascual Llopis Joan Francesc
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Perez Moreno Antonio Jesus
- Prado Somalo Juan Carlos
- Ripoll Sanchis Veronica
- Rivas Lis Patricia
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Leon Jose Manuel
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Roca Eva
- Soler Aznar Nestor
- Suarez Caveda Silvia
- Toledano Huerta Jose Maria
- Tortajada Perez Antonio
- Vila Tomas Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29006 , F 113, S 8, H M 522312, I/A 13 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
VER MAS ACTOS
Información de SALOM VALLESPIR MARTA
Mostramos los datos de SALOM VALLESPIR MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOM VALLESPIR MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos