ROLDAN LOPEZ MANUEL A
Informe ejecutivo de ROLDAN LOPEZ MANUEL A
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROLDAN LOPEZ MANUEL A
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | Apoderado | 27/10/2011 | 02/12/2013 |
BANKIA SA | Apoderado | 22/09/2011 | 22/11/2013 |
VINCULACIONES DE ROLDAN LOPEZ MANUEL A
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN LOPEZ MANUEL A
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcorta Diez Maria
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alvarez Conejero Emilio
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Bartolome Delicado Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Beltran Trell Jordi
- Benazco Fernandez Leonor
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Boge Antunez Zenaida
- Cabanillas Reja Antonio
- Cabello Villar Joaquin P
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Cordoba Amieiro Jose
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Cuartero Junquera Alfredo
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castelote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Hernandez Benito Juan
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Izquierdo Jimenez Borja
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Llop Carratala Francisco Javier
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martinez Salvador Vicente
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Morales Bejarano Antonio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Moreno Arias Fernando
- Muñoz Gonzalez Eugenio
- Muñoz Ortega Luis
- Nieto Pleite Patricia
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Prado Somalo Juan Carlos
- Ripoll Sanchis Veronica
- Riquelme Garcia David Miguel
- Rivas Lis Patricia
- Robles Bonell Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Castro Blanca
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Blanco Cristopher
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Roca Eva
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Soler Aznar Nestor
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Toledano Huerta Jose Maria
- Tortajada Perez Antonio
- Vicente Esteban Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 9, S 8, H M 522312, I/A 81 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Gonzalez-calero Luis Fernando
- Alvarez Conejero Emilio-jose
- Bartolome Delicado Juan Carlos
- Basurco Garcia-casal Ignacio
- Benedito Boronat Ignacio
- Blanco Barbero Alfredo
- Cabanillas Reja Antonio
- Calvo Marcelo Enrique
- Canovas Adan Javier
- Casado Lopez Carlos
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Cuartero Junquera Alfredo
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Esteban Sanz Gabriel
- Estevez Dominguez Pedro Pablo
- Garcia Aguayo Elsa
- Garcia-oliva Fernandez Luis Fernando
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Inoges Enguita Jesus
- Izquierdo Jimenez Borja
- Llop Carratala Francisco Javier
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martin Moreno Nuria
- Martin Santillana Francisco
- Martin Sanz Gema Gema
- Martinez Berzosa Antonio
- Martinez Salvador Vicente- Ramon
- Moral Malo Gregorio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Muñoz Gonzalez Eugenio
- Muñoz Ortega Luis
- Riquelme Garcia David Miguel
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Cuevas Marino
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Blanco Cristopher
- Sanchez Garcia Alberto
- Sanchez Mena Jose Javier
- Sanz Gregorio Enric
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Ugena Brotons Francisco Javier
- Vazquez Lopez Sonia
- Villodas De La Lastra Carmen
Apoderado
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Aparicio Ballester Nuria
- Arribas Cuadrado Esther
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Beltran Trell Jordi
- Benazco Fernandez Leonor
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Boge Antunez Zenaida
- Boquera Montalar Jose Juan
- Cabello Villar Joaquin P
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Corrales Ortega Jorge
- Cruz Redondo Maria Isabel
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castellote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jorge Juan
- Gonzalez Quintana Daniel
- Guell Masachs Luis
- Hernandez Benito Juan
- Iglesias Sanz Begoña
- Lara Casarrubio Felipe
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Lopez De Hierro Abad Agustin
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Martinez Martin Maria Jesus
- Martos Perez Javier Maria
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Morales Bejarano Antonio
- Moreno Arias Fernando
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Nieto Pleite Patricia
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Palli Buscarons Jordi
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Prado Somalo Juan Carlos
- Requeni Quilez Virginia
- Ripoll Sanchis Veronica
- Rivas Lis Patricia
- Roca Cot Abel
- Rodriguez Castro Blanca
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Roca Eva
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Soler Aznar Nestor
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Toledano Huerta Jose Maria
- Torla Barrachina Vicente
- Tortajada Perez Antonio
- Vicente Esteban Isaac
- Yago Galvan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 181, S 8, H V 17274, I/A 414 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-46
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado
- Alcantud Domenech Jose Antonio
- Alcaraz Esteban Javier
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alonso Rodriguez Ana Patricia
- Ara Brañas Oscar
- Ara Saiz Francisco
- Argote Ruiz Ana-maria
- Arguello Rabanillo Maria-angeles
- Arias Camison Manuel Mestres
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Bernat Gadea Sonia
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Bevia Salas Jose Manuel
- Boge Antunez Zenaida
- Cabello Villar Joaquin P
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Clausell Domenech Jose-manuel
- David Vila Ricardo
- Del Olmo Iglesias Raul
- Escriche Castelote Miguel Angel
- Esteban Tena Juan Jose
- Ferris Porcar Vicente
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Espeleta Antonio
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Gil Rodriguez Gema
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Gomez Raquel
- Gomez Lopez Maria Jesus
- Guinot Sales Francisco Jose
- Guiu Asensio Eduardo
- Jimenez Herranz Maria Jesus
- Jurado Coleto Maria Jesus
- Laguarta Val Beatriz
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Lillo Buedo Jose Antonio
- Llop Valero Franisco Jose
- Lopez Rodenas Pedro
- Marce Sanz Marta
- Marina Gil Maria Jesus
- Marti Calabuig Luis-enrique
- Martin Brieskorn Beatriz
- Mateo Cuellar Paloma
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Nieto Pleite Patricia
- Obeo Diaz Victor
- Ollero Barrera Francisco Jose
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Ozores Serra Jose Manuel
- Pascual Hernanz Rosario
- Pascual Llopis Joan Francesc
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Lobo Cristina
- Perez Moreno Antonio Jesus
- Prado Somalo Juan Carlos
- Ripoll Sanchis Veronica
- Rivas Lis Patricia
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Leon Jose Manuel
- Roldan Lopez Manuel A
- Saez Berenguer Oscar
- Salom Vallespir Marta
- Sanchez Roca Eva
- Soler Aznar Nestor
- Suarez Caveda Silvia
- Toledano Huerta Jose Maria
- Tortajada Perez Antonio
- Vila Tomas Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29006 , F 113, S 8, H M 522312, I/A 13 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Albalat Solsona Salome
- Alcantud Domenech Jose Antonio
- Alcorta Diez Maria
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alonso Quevedo Ivan
- Alonso Rodriguez Ana Patricia
- Ara Brañas Oscar
- Arbiol Agusti Maria- Carmen
- Argote Ruiz Ana-maria
- Arguello Rabanillo Maria-angeles
- Arias Rojo Enrique
- Asensio Ruiz Jose- Luis
- Barquero Martin Jose Luis
- Berdejo Marques Luis Antonio
- Bernat Gadea Sonia
- Bevia Salas Jose Manuel
- Boge Antunez Zenaida
- Bonor Carmona David
- Borras Vazquez Ricardo
- Breva Asensio Jaime
- Cabello Villar Joaquin P
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Cantavella Chiva Manuel
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castro Muñoz Francisco
- Chozas Pedrero Juan
- Ciscar Domingo Vicente
- Clausell Domenech Jose-manuel
- Corredera Sanchez Juan-jose
- Couso Pascual Jose Ramon
- Del Olmo Iglesias Raul
- Diaz Machin Antonio Miguel
- Domenech Penalva Emilio
- Dura Mañas Sergio
- Esteve Mercado Amparo
- Estevez Soro Patricia Ainoa
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Lopez Pedro Luis
- Fernandez Marin Jose Andres
- Fernandez Melle Manuel
- Fernandez Miguel Carlos
- Fernandez Santamaria Jose Luis
- Ferris Porcar Vicente
- Flores Romero Antonio Jose
- Frances Melian Maria-elena
- Garcia Piñuelo Antonio
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Gil Rodriguez Gema
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Gomez Raquel
- Gomez Lopez Maria Jesus
- Gomez Navarro Juan Vicente
- Gonzalez Alonso Carlos-jesus
- Gonzalez Duran Antonio
- Gordo Naveso Carlos
- Guisasola Carrion Carlos
- Hernad Perez Sergio
- Hernandez Hernandez Javier
- Ivorra Sempere Jose Juan
- Jimenez Herranz Maria Jesus
- Jimenez Marquez Francisco Javier
- Laguarta Val Beatriz
- Leal Hernandez Javier
- Llinares Llata Vanesa
- Llinares Santiesteban Juan Jose
- Lopez Garzon Olga
- Lopez Sanchez Carlos Javier
- Marcos Sanchez Ramade Luis
- Mari Aparici Gabriel
- Marti Calabuig Luis-enrique
- Martinez Asensio Aurelio
- Martinez Pertusa Roberto
- Matarranz Casado Luis-alberto
- Mateo Ercilla Luz Marina
- Mazcaray Tarin Nuria
- Miñano Maldonado Raquel
- Morales Bejarano Antonio
- Morant Barber Josep-raimon
- Moreno Arias Fernando
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Ortas Herrero Alfredo
- Ortega Gonzalez Santiago
- Peña Mate Cristina
- Perez Esteve Jose Luis
- Perez Lobo Cristina
- Perez Olmeda Maria Fernanda
- Piqueras Hernandez Carmen
- Prado Somalo Juan Carlos
- Ripoll Sanchis Veronica
- Rivas Lis Patricia
- Roca Gil Manuel
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Fernandez Maria Del Camino
- Rodriguez Garcia Maria Dolores
- Rodriguez Hernandez Jesus Alejandro
- Roldan Lopez Manuel A
- Ruiz Porres Valvanuz
- Ruiz-santaquiteria Peña Pascual
- Saez Berenguer Oscar
- Sanchez Carreño Maria Amparo
- Soler Aznar Nestor
- Suarez Caveda Silvia
- Termens Saez Eva
- Toledano Huertas Jose-maria
- Varela Asenjo Javier
- Vicente Adrian Jose Joaquin
- Vicente Esteban Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9341, L 6623, F 199, S 8, H V 17274, I/A 230 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-46
Información de ROLDAN LOPEZ MANUEL A
Mostramos los datos de ROLDAN LOPEZ MANUEL A que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN LOPEZ MANUEL A, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos