SALOM RIERA JOAN
Informe ejecutivo de SALOM RIERA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALOM RIERA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMOE D'IRLAS SA | Socio Unico | 02/02/2012 | 12/12/2023 |
ARMOE D'IRLAS SA | Administrador Unico | 27/01/2011 | 07/02/2018 |
IRONMANAGER SL | Consejero | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
ARMOE D'IRLAS SA | Administrador Solidario | 27/01/2011 | |
IRONMANAGER SL | Administrador Solidario | 17/11/2009 | |
LINE CLIMA SL | Administrador Solidario | 15/09/2009 | |
CROWSYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE SALOM RIERA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOM RIERA JOAN
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Administrador Unico
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 124, S 8, H PM 23704, I/A 10 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Administrador Unico
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 124, S 8, H PM 23704, I/A 9 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Socio Único
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 126, S 8, H PM 23704, I/A 7 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: IRONMANAGER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Capdevila Casas Francisco
- Cases Pallares Ramon
- Salom Riera Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 75, S 8, H B 195585, I/A 8 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Administrador Unico
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 125, S 8, H PM 23704, I/A 6 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Administrador Solidario
- Salom Riera Antonia
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 125, S 8, H PM 23704, I/A 6 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Empresa: IRONMANAGER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Capdevila Casas Francisco
- Cases Pallares Ramon
- Salom Riera Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 7, S 8, H B 195585, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Empresa: IRONMANAGER SL
Administrador Solidario
- Agundez Navarro Fernando
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 7, S 8, H B 195585, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Empresa: LINE CLIMA SL
Administrador Solidario
- Agundez Navarro Fernando
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30950 , F 122, S 8, H B 181896, I/A 8 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Empresa: MEDIATRANS ILLES SL
Administrador Unico
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 102, S 8, H PM 60124, I/A 3 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-07
Información de SALOM RIERA JOAN
Mostramos los datos de SALOM RIERA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOM RIERA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos