IRONMANAGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 85
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRONMANAGER SL
CIF B61935805
Capital Social 923190.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IRONMANAGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRONMANAGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capdevila Casas Francisco | Secretario | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Capdevila Casas Francisco | Consejero | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Cases Pallares Ramon | Presidente | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Cases Pallares Ramon | Consejero | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Cases Pallares Ramon | Consejero Delegado | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Cases Pallares Ramon | Liquidador | 08/02/2011 | 08/02/2011 |
Salom Riera Joan | Consejero | 17/11/2009 | 08/02/2011 |
Agundez Navarro Fernando | Administrador Solidario | 17/11/2009 | |
Salom Riera Joan | Administrador Solidario | 17/11/2009 |
ACTOS BORME DE IRONMANAGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 75, S 8, H B 195585, I/A 8 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 75, S 8, H B 195585, I/A 8 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 75, S 8, H B 195585, I/A 8 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Capital Anterior: | 243.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 680.178,00 | Euros |
Capital Actual: | 923.190,00 | Euros |
Porcentaje: | 279,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 8, S 8, H B 195585, I/A 7 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
- CL BALMES Num.85 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 7, S 8, H B 195585, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 7, S 8, H B 195585, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 7, S 8, H B 195585, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Capital Anterior: | 183.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 243.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 32,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 111, S 8, H PM 59079, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-07