SALOM RIERA ANTONIA
Informe ejecutivo de SALOM RIERA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALOM RIERA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMOE ASSESSORS SL | Administrador Solidario | 15/10/2019 | |
ARMOE ASSESSORS SL | Apoderado Solidario | 24/01/2018 |
VINCULACIONES DE SALOM RIERA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOM RIERA ANTONIA
Empresa: ARMOE ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Salom Riera Antonia
- Tomas Quetglas Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 60, S 8, H PM 27671, I/A 9 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Apoderado
- Salom Riera Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 124, S 8, H PM 23704, I/A 11 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: ARMOE ASSESSORS SL
Apoderado Solidario
- Salom Riera Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 4, S 8, H PM 27671, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Apoderado
- Salom Riera Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 126, S 8, H PM 23704, I/A 8 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: ARMOE D'IRLAS SA
Administrador Solidario
- Salom Riera Antonia
- Salom Riera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 125, S 8, H PM 23704, I/A 6 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Empresa: CABIN CREW TRAINING GROUP SLL
Administrador Solidario
- Salom Riera Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 114, S 8, H PM 27588, I/A 6 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-07
Información de SALOM RIERA ANTONIA
Mostramos los datos de SALOM RIERA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOM RIERA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos