SAIZ SCHMIDT RODRIGO
Informe ejecutivo de SAIZ SCHMIDT RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAIZ SCHMIDT RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 22/03/2024 |
VINCULACIONES DE SAIZ SCHMIDT RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ SCHMIDT RODRIGO
Empresa: HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626, L 417, F 39, S 8, H BU 7294, I/A 11 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-09
Empresa: HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Presidente
Secretario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626, L 417, F 39, S 8, H BU 7294, I/A 11 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-09
Empresa: HERMOSILLA LACAVE SL
Administrador Solidario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 41, S 8, H BU 3542, I/A 12 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Administrador Solidario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 188, S 8, H BU 4965, I/A 14 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 41, S 8, H BU 3542, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
Secretario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 41, S 8, H BU 3542, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
Secretario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 40, S 8, H BU 3542, I/A 10 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Presidente
Secretario
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 40, S 8, H BU 3542, I/A 10 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 187, S 8, H BU 4965, I/A 11 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
- Saiz Schmidt Rodrigo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 187, S 8, H BU 4965, I/A 11 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
VER MAS ACTOS
Información de SAIZ SCHMIDT RODRIGO
Mostramos los datos de SAIZ SCHMIDT RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ SCHMIDT RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos