SOTO ELEZCANO LAURA
Informe ejecutivo de SOTO ELEZCANO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO ELEZCANO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 22/03/2024 | |
HERMOSILLA LACAVE SL | Administrador Solidario | 06/11/2020 | |
HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL | Administrador Solidario | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE SOTO ELEZCANO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ELEZCANO LAURA
Empresa: HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626, L 417, F 39, S 8, H BU 7294, I/A 11 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 41, S 8, H BU 3542, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
- Soto Elezcano Laura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 41, S 8, H BU 3542, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Administrador Solidario
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 188, S 8, H BU 4965, I/A 13 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
- Soto Elezcano Laura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 40, S 8, H BU 3542, I/A 10 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Consejero
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Presidente
Secretario
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 187, S 8, H BU 4965, I/A 11 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Rojo David
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Elezcano Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 186, S 8, H BU 4965, I/A 10 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 186, S 8, H BU 4965, I/A 9 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-09
Información de SOTO ELEZCANO LAURA
Mostramos los datos de SOTO ELEZCANO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ELEZCANO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos