SOTO GONZALO ANTONIO
Informe ejecutivo de SOTO GONZALO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOTO GONZALO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL | Consejero | 22/03/2024 | |
HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL | Consejero Delegado Solidario | 22/03/2024 | |
HERMOSILLA LACAVE SL | Consejero Delegado Solidario | 29/12/2008 | 20/09/2011 |
HERMOSILLA LACAVE SL | Consejero | 29/12/2008 | 20/09/2011 |
HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2010 | |
HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL | Consejero | 09/03/2010 | |
HERMOSILLA LACAVE SL | Apoderado | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE SOTO GONZALO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO GONZALO ANTONIO
Empresa: HERMOSILLA CUATRO ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626, L 417, F 39, S 8, H BU 7294, I/A 11 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 40, S 8, H BU 3542, I/A 10 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-09
Empresa: HERMOSILLA ASESORIA FISCAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Soto Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 186, S 8, H BU 4965, I/A 9 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Apoderado
- Soto Gonzalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 40, S 8, H BU 3542, I/A 9 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-09
Empresa: ISABEL LACAVE GRUPO ASESOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Consejero
- Hermosilla Palma Juan Santiago
- Saiz Schmidt Rodrigo
- Soto Gonzalo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 101, F 74, S 8, H BU 3542, I/A 7 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-09
Información de SOTO GONZALO ANTONIO
Mostramos los datos de SOTO GONZALO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO GONZALO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos