SAINZ MUÑOZ GRACIA
Informe ejecutivo de SAINZ MUÑOZ GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAINZ MUÑOZ GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Solidario | 26/11/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado | 31/01/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE SAINZ MUÑOZ GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ MUÑOZ GRACIA
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Soc.Prof.
- Sainz Muñoz Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42432 , F 69, S 8, H M 273039, I/A 97 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado Solidario
- Albiñana Cilveti Cesar
- Peña Boada Carlos
- Sainz Muñoz Gracia
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 108, S 8, H M 273039, I/A 66 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 106, S 8, H M 273039, I/A 65 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 104, S 8, H M 273039, I/A 61 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: GRUPO MGO SA
Consejero
Letrado Asesor
Representante
Secretario No Consejero
- Sainz Muñoz Gracia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 114, S 8, H M 48324, I/A B (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: GRUPO MGO SA
Secretario No Consejero
- Sainz Muñoz Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 109, S 8, H M 48324, I/A 92 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Consejero
- Sainz Muñoz Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 81, S 8, H M 273039, I/A 35 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Empresa: POLAROID ESPAÑA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Sainz Muñoz Gracia
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23203 , F 196, S 8, H M 114005, I/A 87 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 78, S 8, H M 273039, I/A 28 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Empresa: PELICAN REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17935 , F 222, S 8, H M 309742, I/A 14 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de SAINZ MUÑOZ GRACIA
Mostramos los datos de SAINZ MUÑOZ GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ MUÑOZ GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos