GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARRIALBA SL | Apoderado | 18/06/2012 | |
LA GARENA CLUB SOCIAL SL | Apoderado | 11/04/2011 | |
BARRIALBA SL | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
Empresa: ALOJAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL SL
Liquidador
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14813 , F 14, S 8, H M 246277, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: ALOJAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL SL
Administrador Unico
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14813 , F 14, S 8, H M 246277, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: BURAN OPERADORA SL
Consejero
- Gala Roldan Miguel Angel
Presidente
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33771 , F 119, S 8, H M 607770, I/A 13 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: ANAXI SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gala Roldan Miguel Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33771 , F 113, S 8, H M 607770, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: GRUPO MGO SA
Consejero
Letrado Asesor
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29247 , F 114, S 8, H M 48324, I/A B (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Administrador Solidario
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 128, S 8, H P 5764, I/A 6 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-34
Empresa: BARRIALBA SL
Apoderado
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12298 , F 12, S 8, H M 195024, I/A 17 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: LA GARENA CLUB SOCIAL SL
Apoderado
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12844 , F 7, S 8, H M 206381, I/A 11 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: BARRIALBA SL
Apoderado
- Gala Roldan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12298 , F 11, S 8, H M 195024, I/A 15 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: ELINGUA SA
Consejero
- Cano Marcellan Javier Pio
- Gala Roldan Miguel Angel
- Piquero Pascual Jesus
Presidente
- Gala Roldan Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16802 , F 104, S 8, H M 287093, I/A 9 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
VER MAS ACTOS
Información de GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALA ROLDAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos