SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
Informe ejecutivo de SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Pres.Com.Ej. | 31/10/2022 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Miem.Com.Ej. | 31/10/2022 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Consejero | 15/09/2021 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Presidente | 15/09/2021 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Mancomunado | 06/07/2020 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Solidario | 26/11/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado | 31/01/2018 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado Mancomunado | 28/03/2016 | |
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP | Apoderado | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Codes Calatrava Alfonso
- De Miguel Hernando Diego
- Gonzalez Gordon Maria
- Grangel Vicente Ignacio
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Pres.Com.Ej.
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Presidente
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Sec.Com.Ej.
Vicesecret.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 273039, I/A 117 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Miem.Com.Ej.
- Albiñana Cilveti Cesar
- Gonzalez Gordon Maria
- Navarro Contreras Cesar Carlos
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Pres.Com.Ej.
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Sec.Com.Ej.
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42432 , F 72, S 8, H M 273039, I/A 104 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Consejero
Presidente
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42432 , F 65, S 8, H M 273039, I/A 92 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 220, S 8, H M 273039, I/A 78 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: LAS PAILAS DE CEMENTO SA
Apoderado
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 91, S 8, H M 267720, I/A 41 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado Solidario
- Albiñana Cilveti Cesar
- Peña Boada Carlos
- Sainz Muñoz Gracia
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 108, S 8, H M 273039, I/A 66 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO SLP
Apoderado Mancomunado
- Albiñana Cilveti Cesar
- Arregui Carrion Joaquin
- Del Teso Martin Raul
- Peña Boada Carlos
- Sainz Muñoz Gracia
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 106, S 8, H M 273039, I/A 65 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: ALIANZA DE PROYECTOS 200 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Ordax Maria Concepcion
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Garvia Salcedo Luis
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 194, S 8, H M 370865, I/A 31 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: ALIANZA DE PROYECTOS 200 SL
Consejero
- Anchustegui Quintela Maria Luisa
- Chicharro Ortega Luis
- Najera Pascual Abraham
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Presidente
Secretario
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 194, S 8, H M 370865, I/A 31 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: LAS PAILAS DE CEMENTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aerne Bruno Johann
- Garvia Salcedo Luis
- Suarez De Lezo Cruz-conde Rafael
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 87, S 8, H M 267720, I/A 36 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL
Mostramos los datos de SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ DE LEZO CRUZ-CONDE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos