SAENZ SAENZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SAENZ SAENZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAENZ SAENZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONGELADOS GAROE SL | Administrador Concursal | 12/01/2017 | |
ALENISE SLL | Administrador Solidario | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE SAENZ SAENZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ SAENZ JOSE LUIS
Empresa: CONGELADOS GAROE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONGELADOS GAROE SL
Nif:B38441465
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Saenz Saenz Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:SONIA MARTINEZ UCEDA
Fecha de Resolución:13/12/2016
Número Procedimiento Concursal:306/2016
Datos Registrales:
Tomo:
1453
Libro:
0
Folio:
122
Hoja:
8-14527
Inscripción:
6
Fecha Inscripción12/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 122, S 8, H TF 14527, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: ALENISE SLL
Administrador Solidario
- Ramirez Marcano Yonesca Isabel
- Saenz Saenz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 52, S 8, H TF 54528, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2016-232-38
Empresa: MAGNA HISPANA SL
Administrador Solidario
- Saenz Saenz Jose Luis
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30758 , F 176, S 8, H M 553498, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: MAGNA HISPANA SL
Administrador Solidario
- Saenz Saenz Jose Luis
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30758 , F 175, S 8, H M 553498, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Información de SAENZ SAENZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de SAENZ SAENZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ SAENZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos