TROYANO GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de TROYANO GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TROYANO GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNA HISPANA SL | Administrador Unico | 26/12/2014 |
VINCULACIONES DE TROYANO GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TROYANO GARCIA JORGE
Empresa: MAGNA HISPANA SL
Administrador Unico
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30758 , F 176, S 8, H M 553498, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: MAGNA HISPANA SL
Administrador Solidario
- Saenz Saenz Jose Luis
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30758 , F 176, S 8, H M 553498, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Administrador Solidario
- Moyano Chicoy Rafael
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 106, S 8, H A 131278, I/A 2 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-03
Empresa: MAGNA HISPANA SL
Administrador Solidario
- Saenz Saenz Jose Luis
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30758 , F 175, S 8, H M 553498, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Solidario
- Moyano Chicoy Rafael
- Troyano Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 105, S 8, H A 131278, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-03
Información de TROYANO GARCIA JORGE
Mostramos los datos de TROYANO GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TROYANO GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos