SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
Informe ejecutivo de SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEX MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Administrador Solidario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 80, S 8, H A 168814, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-03
Empresa: TAPERIA LO QUE HAY SL
Liquidador
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 21, S 8, H A 145076, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Empresa: TAPERIA LO QUE HAY SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Hernandez Marco Jose Antonio
- Sabater Fernandez David Ignacio
Liquidador
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 21, S 8, H A 145076, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Administrador Solidario
- Masia Berenguer Mario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 77, S 8, H A 168814, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-03
Empresa: TAPERIA LO QUE HAY SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Hernandez Marco Jose Antonio
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 20, S 8, H A 145076, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-03
Empresa: AEX MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 204, S 8, H A 130626, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-03
Información de SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO
Mostramos los datos de SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATER FERNANDEZ DAVID IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos