NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SANTA BAKERY SL | Socio Unico | 16/11/2023 | |
LA SANTA BAKERY SL | Administrador Unico | 16/11/2023 | |
LATITUD SUDESTE SL | Administrador Solidario | 10/01/2019 | |
MORE TO EAT COMPANY SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Administrador Unico
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 80, S 8, H A 168814, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-03
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Administrador Solidario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 80, S 8, H A 168814, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-03
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Socio Único
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 80, S 8, H A 168814, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-03
Empresa: FACCIAMO IL GELATO SL
Administrador Solidario
- Masia Berenguer Mario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 77, S 8, H A 168814, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-03
Empresa: LATITUD SUDESTE SL
Administrador Solidario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Trifoglio Boccuzzo Claudia Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180 , F 222, S 8, H A 163242, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-03
Empresa: MORE TO EAT COMPANY SL
Administrador Solidario
- Nuñez Buffone Alejandro Ezequiel
- Trifoglio Boccuzzo Claudia Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 108, S 8, H A 143110, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-03
Información de NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL
Mostramos los datos de NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ BUFFONE ALEJANDRO EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos