CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
Informe ejecutivo de CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEX MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
Empresa: TAPERIA LO QUE HAY SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Hernandez Marco Jose Antonio
- Sabater Fernandez David Ignacio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 21, S 8, H A 145076, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Empresa: TAPERIA LO QUE HAY SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Hernandez Marco Jose Antonio
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 20, S 8, H A 145076, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-03
Empresa: AEX MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Mateo Rafael Jose
- Sabater Fernandez David Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 204, S 8, H A 130626, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-03
Información de CRESPO MATEO RAFAEL JOSE
Mostramos los datos de CRESPO MATEO RAFAEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO MATEO RAFAEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos