SABAT GRANE EULALIA
Informe ejecutivo de SABAT GRANE EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SABAT GRANE EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALON DE BANQUETES PARK SL | Secretario | 25/02/2013 | |
SALON DE BANQUETES PARK SL | Consejero | 25/02/2013 | |
SALON DE BANQUETES PARK SL | Consejero Delegado | 25/02/2013 | |
SALON DE BANQUETES PARK SL | Secretario | 27/10/2012 | |
SALON DE BANQUETES PARK SL | Consejero | 27/10/2012 | |
SALON DE BANQUETES PARK SL | Consejero Delegado | 27/10/2012 | |
ARTESANIA DEL DULCE SL | Administrador Solidario | 15/04/2011 | |
EUJA SA | Administrador Solidario | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE SABAT GRANE EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABAT GRANE EULALIA
Empresa: SALON DE BANQUETES PARK SL
Consejero Delegado
- Lopez Gonzalez Pedro
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaume
Consejero
- Lopez Gonzalez Pedro
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaume
- Torres Benedicto Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Sabat Grane Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 213, S 8, H B 145581, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: SALON DE BANQUETES PARK SL
Consejero Delegado
- Lopez Gonzalez Pedro
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaume
Consejero
- Lopez Gonzalez Pedro
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaume
- Torres Benedicto Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Sabat Grane Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 213, S 8, H B 145581, I/A 2 N (27/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: ARTESANIA DEL DULCE SL
Administrador Solidario
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21716 , F 130, S 8, H B 26032, I/A 8 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: EUJA SA
Administrador Solidario
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29062 , F 111, S 8, H B 30569, I/A 11 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Información de SABAT GRANE EULALIA
Mostramos los datos de SABAT GRANE EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABAT GRANE EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos