SALON DE BANQUETES PARK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Crist Treballador
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social SALON DE BANQUETES PARK SL
CIF B61099909
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALON DE BANQUETES PARK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALON DE BANQUETES PARK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velayos Catalaf Anna Maria | Administrador Concursal | 08/07/2015 | 25/10/2018 |
Sabat Grane Jaume | Administrador Unico | 25/02/2013 | 08/07/2015 |
Lopez Gonzalez Pedro | Consejero | 25/02/2013 | |
Lopez Gonzalez Pedro | Consejero Delegado | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Eulalia | Secretario | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Eulalia | Consejero | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Eulalia | Consejero Delegado | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Jaume | Presidente | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Jaume | Consejero | 25/02/2013 | |
Sabat Grane Jaume | Consejero Delegado | 25/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALON DE BANQUETES PARK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 216, S 8, H B 145581, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 381/2014, AUTO FIRME DE FECHA 18/07/2018, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 216, S 8, H B 145581, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 216, S 8, H B 145581, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 381/2014, AUTO FIRME DE FECHA 27/07/2015, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 216, S 8, H B 145581, I/A 5 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 215, S 8, H B 145581, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 381/2014, RESOLUCIONES FIRMES FECHAS 07/07/2014:DECLARACION CONCURSO VOLUNTARIO; 04/02/2015:APERTURA FASE LIQUIDACION Y 30/04/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 215, S 8, H B 145581, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 215, S 8, H B 145581, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 215, S 8, H B 145581, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
- EL CONTENIDO DE LA INS.3 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LANOTA DE FECHA 27/10/12,AL MARGEN DE LA INS.2,FOLIO 213,TOMO28993,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE LOS SRS.JAUME Y EULALIA SABAT GRANE,TORRES BENEDICTO Y LOPEZ GONZALEZ COMO CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 213, S 8, H B 145581, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 213, S 8, H B 145581, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08