SABAT GRANE JAIME
Informe ejecutivo de SABAT GRANE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SABAT GRANE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL | Administrador Solidario | 11/05/2022 | |
ARTESANIA DEL DULCE SL | Administrador Unico | 07/06/2021 | |
EUJA SA | Administrador Unico | 07/06/2021 |
VINCULACIONES DE SABAT GRANE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABAT GRANE JAIME
Empresa: SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Espinal Noguera Roger
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 175, S 8, H B 529053, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-08
Empresa: SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 175, S 8, H B 529053, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-08
Empresa: EUJA SA
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29062 , F 112, S 8, H B 30569, I/A 13 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: ARTESANIA DEL DULCE SL
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21716 , F 131, S 8, H B 26032, I/A 9 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 174, S 8, H B 529053, I/A 2 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Miras Mas Alberto
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 174, S 8, H B 529053, I/A 2 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: SAMIR EBANISTERIA DE CALIDAD SL
Administrador Solidario
- Miras Mas Alberto
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46730 , F 173, S 8, H B 529053, I/A 1 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: EUJA SA
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29062 , F 111, S 8, H B 30569, I/A 12 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-08
Empresa: ARTESANIA DEL DULCE SL
Administrador Unico
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21716 , F 130, S 8, H B 26032, I/A 8 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: ARTESANIA DEL DULCE SL
Administrador Solidario
- Sabat Grane Eulalia
- Sabat Grane Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21716 , F 130, S 8, H B 26032, I/A 8 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
VER MAS ACTOS
Información de SABAT GRANE JAIME
Mostramos los datos de SABAT GRANE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABAT GRANE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos