SAAFELD REIS DIOGO
Informe ejecutivo de SAAFELD REIS DIOGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SAAFELD REIS DIOGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE EOLICO LOS AUSINES SL | Apoderado Solidario | 24/08/2018 | |
PARQUE EOLICO LOS AUSINES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2018 | |
AUSINES BIDCO SL | Apoderado | 28/06/2018 | |
PARC EOLIC VECIANA CABARO SL | Apoderado | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE SAAFELD REIS DIOGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAFELD REIS DIOGO
Empresa: CAPE COAST INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 224, S 8, H M 601559, I/A 20 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: PARQUE EOLICO TURO DEL MAGRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34372 , F 55, S 8, H M 618274, I/A 9 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Empresa: CAPE COAST INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 222, S 8, H M 601559, I/A 17 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: HOPEFIELD INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Saafeld Reis Diogo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 215, S 8, H M 589071, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: EUROPE WIND INVESTMENTS VECIANA SL
Liquidador
- Saafeld Reis Diogo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 169, S 8, H M 585930, I/A 9 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: PARQUE EOLICO LOS AUSINES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angoitia Grijalba Juan
- Antonio Morales Jose
- Saafeld Reis Diogo
- Tello Garcia Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 69, S 8, H LE 18745, I/A 16 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-24
Empresa: PARQUE EOLICO LOS AUSINES SL
Apoderado Solidario
- Baldero Sesma Diana
- Nuñez Bejarano Esther
- Saafeld Reis Diogo
- Tello Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 68, S 8, H LE 18745, I/A 14 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-24
Empresa: AUSINES BIDCO SL
Apoderado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35210 , F 85, S 8, H M 633167, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: PARQUE EOLICO MARMELLAR SL
Secretario No Consejero
- Saafeld Reis Diogo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 151, S 8, H M 524382, I/A 22 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: PARC EOLIC VECIANA CABARO SL
Apoderado
- Saafeld Reis Diogo
- Sanz Carrasqueño Alvaro
- Tedeschi Federico Gotti
- Tello Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33173 , F 51, S 8, H M 596929, I/A 11 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
VER MAS ACTOS
Información de SAAFELD REIS DIOGO
Mostramos los datos de SAAFELD REIS DIOGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAFELD REIS DIOGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos