HOPEFIELD INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 60
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOPEFIELD INVESTMENTS SL
CIF B87122156
Capital Social 1066073.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ASR WIND SL
Propietario ASR WIND SL
VINCULACIONES DE HOPEFIELD INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOPEFIELD INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Ramon Laca Leticia | Apoderado Solidario | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
Angoitia Grijalba Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
ASR WIND SL | Administrador Unico | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
ASR WIND SL | Socio Unico | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
Baldero Sesma Diana | Apoderado Solidario | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
Nuñez Bejarano Esther | Apoderado Solidario | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
Olea Aviles Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2016 | 06/10/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/02/2020 | 06/10/2020 |
Saafeld Reis Diogo | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2016 | 06/10/2020 |
Saalfeld Reis Diogo | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2020 | 06/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOPEFIELD INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 221, S 8, H M 589071, I/A 15 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 221, S 8, H M 589071, I/A 15 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 6º y 8º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 220, S 8, H M 589071, I/A 14 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 220, S 8, H M 589071, I/A 13 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 219, S 8, H M 589071, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 219, S 8, H M 589071, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 219, S 8, H M 589071, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 60 3ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 215, S 8, H M 589071, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 215, S 8, H M 589071, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Modificación de los Titulos II , III y IV de los estatutos sociales, así como aprobación de un texto refundido de los mismos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34435 , F 215, S 8, H M 589071, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28