CAPE COAST INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 60
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPE COAST INVESTMENTS SL
CIF B87271318
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 21/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ASR WIND SL
Propietario ASR WIND SL
VINCULACIONES DE CAPE COAST INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPE COAST INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Ramon Laca Leticia | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
Angoitia Grijalba Juan | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
ASR WIND SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | 06/10/2020 |
ASR WIND SL | Socio Unico | 14/01/2020 | 06/10/2020 |
Baldero Sesma Diana | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
Nuñez Bejarano Esther | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/01/2018 | 06/10/2020 |
Saafeld Reis Diogo | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
Sanz Carrasqueño Alvaro | Apoderado | 14/02/2020 | 06/10/2020 |
Tello Garcia Carlos | Representante | 14/01/2020 | 06/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAPE COAST INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 225, S 8, H M 601559, I/A 21 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 225, S 8, H M 601559, I/A 21 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 224, S 8, H M 601559, I/A 20 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 224, S 8, H M 601559, I/A 20 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se añade el artículo 6 bis a los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 224, S 8, H M 601559, I/A 19 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 60 3ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 223, S 8, H M 601559, I/A 18 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 222, S 8, H M 601559, I/A 17 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 222, S 8, H M 601559, I/A 17 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 222, S 8, H M 601559, I/A 16 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33418 , F 221, S 8, H M 601559, I/A 15 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28