RUIZ MARTINEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de RUIZ MARTINEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ MARTINEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBAOTIK SA | Consejero | 09/01/2024 | |
BETERA LAND PROPERTIES SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2020 | |
RORUMA REPRESENTACIONES SL | Socio Unico | 09/03/2017 | |
RORUMA REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 09/03/2017 | |
ARN RIAL STATE SL | Administrador Unico | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTINEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTINEZ ROBERTO
Empresa: TOROS TOBACCO COMPANY SL
Liquidador Unico
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 145542, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: TOROS TOBACCO COMPANY SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 145542, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: BILBAOTIK SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Ajuria Arribas Marta
- Alvarez Castrejon Alberto
- Bilbao Aldayturriaga Eider
- Bilbao Arantzibia Pablo
- Fernandez Monje Xabier
- Garagalza Muñoz Paula
- Ibañez Zugazaga Ane Miren
- Nuñez Moneo Guillermo A
- Odriozola Azula Kepa
- Olabarria Villota Gonzalo
- Onaindia Hormaetxea Raul
- Quintana Sanchez David
- Ruiz Martinez Roberto
Pres. Honor.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 38, S 8, H BI 3448,A , I/ 76 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Empresa: BILBAOTIK SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Agirregoitia Martinez Oihane
- Ajuria Arribas Marta
- Arteaga Artabe Begoña
- Bilbao Urquijo Jon
- Calderon Fuente Ivan
- De Los Rios Amezua Iker
- Gonzalez Soreasu Asier
- Jimenez Lopez Xabier
- Muñoz Urbizu Ander
- Odriozola Azula Kepa
- Quintana Sanchez David
- Ruiz Martinez Roberto
- Saiz Pradana Jon
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 38, S 8, H BI 3448,A , I/ 76 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Empresa: BILBOKO UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA SOCIEDAD ANONIMA CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL DE BILBAO SA
Consejero
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 37, S 8, H BI 3448,A , I/ 71 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-48
Empresa: BETERA LAND PROPERTIES SL
Administrador Mancomunado
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10830, L 8109, F 27, S 8, H V 192996, I/A 2 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-46
Empresa: RORUMA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 63, S 8, H BI 69492, I/A 1 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-48
Empresa: RORUMA REPRESENTACIONES SL
Socio Único
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 63, S 8, H BI 69492, I/A 1 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-48
Empresa: ARN RIAL STATE SL
Administrador Unico
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9693, L 6975, F 50, S 8, H V 156107, I/A 1 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-46
Empresa: ARN RIAL STATE SL
Socio Único
- Ruiz Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9693, L 6975, F 50, S 8, H V 156107, I/A 1 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-46
Información de RUIZ MARTINEZ ROBERTO
Mostramos los datos de RUIZ MARTINEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTINEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos