ODRIOZOLA AZULA KEPA
Informe ejecutivo de ODRIOZOLA AZULA KEPA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ODRIOZOLA AZULA KEPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UDAL SAREAK SA | Apoderado | 10/04/2024 | |
UDAL SAREAK SA | Consejero | 10/04/2024 | |
UDAL SAREAK SA | Presidente | 10/04/2024 | |
BILBAOTIK SA | Consejero | 09/01/2024 | |
BIOARTIGAS SA | Apoderado | 10/11/2020 | |
UDAL SAREAK SA | Apoderado | 18/11/2019 | |
ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS IZENPE SA | Vicepresidente | 04/01/2019 | |
UDAL SAREAK SA | Apoderado | 28/11/2018 | |
LANTIK SA | Apoderado | 20/11/2015 | |
LANTIK SA | Apoderado | 14/08/2015 |
VINCULACIONES DE ODRIOZOLA AZULA KEPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODRIOZOLA AZULA KEPA
Empresa: UDAL SAREAK SA
Apoderado
- Del Campo Berasategui Amaia
- Odriozola Azula Kepa
Consejero
Presidente
- Odriozola Azula Kepa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 37, S 8, H BI 29153, I/A 35 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-48
Empresa: UDAL SAREAK SA
Consejero
Presidente
- Odriozola Azula Kepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 37, S 8, H BI 29153, I/A 35 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-48
Consejero
Vicepresidente
- Odriozola Azula Kepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5244 , F 149, S 8, H BI 52671, I/A 41 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-48
Empresa: BILBAOTIK SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Ajuria Arribas Marta
- Alvarez Castrejon Alberto
- Bilbao Aldayturriaga Eider
- Bilbao Arantzibia Pablo
- Fernandez Monje Xabier
- Garagalza Muñoz Paula
- Ibañez Zugazaga Ane Miren
- Nuñez Moneo Guillermo A
- Odriozola Azula Kepa
- Olabarria Villota Gonzalo
- Onaindia Hormaetxea Raul
- Quintana Sanchez David
- Ruiz Martinez Roberto
Pres. Honor.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 38, S 8, H BI 3448,A , I/ 76 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Empresa: BILBAOTIK SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Agirregoitia Martinez Oihane
- Ajuria Arribas Marta
- Arteaga Artabe Begoña
- Bilbao Urquijo Jon
- Calderon Fuente Ivan
- De Los Rios Amezua Iker
- Gonzalez Soreasu Asier
- Jimenez Lopez Xabier
- Muñoz Urbizu Ander
- Odriozola Azula Kepa
- Quintana Sanchez David
- Ruiz Martinez Roberto
- Saiz Pradana Jon
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 38, S 8, H BI 3448,A , I/ 76 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Empresa: BIOARTIGAS SA
Consejero
- Gonzalez Vara Mikel
- Isusi Aburto Pablo
- Madina Romero Rosa
- Odriozola Azula Kepa
Presidente
- Odriozola Azula Kepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 88, S 8, H BI 641,A , I/ 40 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-48
Empresa: BIOARTIGAS SA
Apoderado
- Odriozola Azula Kepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 86, S 8, H BI 641,A , I/ 36 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Apoderado
- Abaunza Robles Asier
- Ibarbia Aguirrezabala Marta
- Odriozola Azula Kepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 194, S 8, H BI 3818,A , I/ 54 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 108, S 8, H BI 3694,A , I/ 49 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Empresa: UDAL SAREAK SA
Apoderado
- Bergara Lopez Josu
- Odriozola Azula Kepa
Consejero
Presidente
- Odriozola Azula Kepa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 35, S 8, H BI 29153, I/A 32 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-48
VER MAS ACTOS
Información de ODRIOZOLA AZULA KEPA
Mostramos los datos de ODRIOZOLA AZULA KEPA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODRIOZOLA AZULA KEPA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos