JIMENEZ LOPEZ XABIER
Informe ejecutivo de JIMENEZ LOPEZ XABIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ LOPEZ XABIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTXANDAKO FUNIKULARRA SOCIEDAD ANONIMA-FUNICULAR DE ARCHANDA SA | Consejero | 19/08/2024 | |
CENTRO AZKUNA DE SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORANEA SA | Consejero | 16/11/2023 | |
BILBAO KIROLAK - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES SA | Consejero | 27/09/2019 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ LOPEZ XABIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ LOPEZ XABIER
Consejero
- Abete Garcia Nora
- Aburto Rique Juan Maria
- Erroteta Sagastagoya Itxaso
- FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS
- Garagalza Muñoz Paula
- Gomez Fernandez Cristina
- Jimenez Lopez Xabier
- Kamiruaga Moreno Jokin
- Martinez- Alcocer Saceda Fernando
- Perea Prego Garazi
- Perez Alonso Alvaro
- Renedo Lara Karlos
- Salagre Roel Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3694,A , I/ 53 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Consejero
- Abete Garcia Nora
- Aburto Rique Juan Maria
- Echarandio Elosegui Jagoba
- Erroteta Sagastagoya Itxaso
- FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS
- Garcia Fernandez Carlos
- Jimenez Lopez Xabier
- Martinez- Alcocer Saceda Fernando
- Perea Prego Garazi
- Perez Alonso Alvaro
- Salagre Roel Alberto
- Santos Diaz Maria Nelida
- Zubizarreta Unanue Bruno
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3694,A , I/ 53 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Consejero
- Erroteta Sagastagoya Itxaso
- Jimenez Lopez Xabier
- Peña Rodriguez Borja
- Vian Hoyos Marcelo
PresEjecutiv
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5244 , F 149, S 8, H BI 52671, I/A 41 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-48
Empresa: BILBAOTIK SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Agirregoitia Martinez Oihane
- Ajuria Arribas Marta
- Arteaga Artabe Begoña
- Bilbao Urquijo Jon
- Calderon Fuente Ivan
- De Los Rios Amezua Iker
- Gonzalez Soreasu Asier
- Jimenez Lopez Xabier
- Muñoz Urbizu Ander
- Odriozola Azula Kepa
- Quintana Sanchez David
- Ruiz Martinez Roberto
- Saiz Pradana Jon
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 38, S 8, H BI 3448,A , I/ 76 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Consejero
- Abete Garcia Nora
- Ajuria Arribas Marta
- Albaina Loizaga Josune
- Alonso Santamaria Nekane
- Goti Bueno Esteban
- Greaves Badillo Maria Belen
- Inunciaga Serna Eider
- Jimenez Lopez Xabier
- Lopez De Aguileta Diaz Joseba Iñaki
- Olabarria Villota Gonzalo
- Orozco Gomez Luz Angelica
- Rico Lezama Ekain
- Vazquez Fontao Borja
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5572 , F 107, S 8, H BI 42998, I/A 60 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 108, S 8, H BI 3694,A , I/ 49 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Empresa: BILBOKO UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA SOCIEDAD ANONIMA CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL DE BILBAO SA
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Agirregoitia Martinez Oihane
- Bilbao Urquijo Jon
- Calderon Fuente Ivan
- De Los Rios Amezua Iker
- Gonzalez Soreasu Asier
- Iturriaga Madariaga Ana
- Jimenez Lopez Xabier
- Lete Fano Aitor
- Muñoz Urbizu Ander
- Odriozola Azula Kepa
- Porto Gomez Igone
- Quintana Sanchez David
- Sagardui Goikoetxea Miren Gotzone
Pres.Honorif
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 35, S 8, H BI 3448,A , I/ 67 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Consejero
- Aburto Rique Juan Maria
- Aguirregoitia Martinez Oihane
- Batikon Nuez Felix
- Bilbao Arantzibia Pablo
- Corral Lafraya Sonia
- Diez Gomez Aitziber
- Erroteta Sagastagoya Itxaso
- Garcia Fernandez Carlos
- Jimenez Lopez Xabier
- Odriozola Azula Kepa
- Peña Rodriguez Borja
- Perez Alonso Alvaro
- Vian Hoyos Marcelo
- Zubizarreta Unanue Bruno
Pres. Honor.
PresEjecutiv
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5244 , F 133, S 8, H BI 52671, I/A 33 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Información de JIMENEZ LOPEZ XABIER
Mostramos los datos de JIMENEZ LOPEZ XABIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ LOPEZ XABIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos