RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTBINNOVA CONSULTING SL | Apoderado | 19/12/2012 | 24/05/2017 |
EDUCARIA GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2011 | 13/10/2014 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Solidario | 03/07/2014 | 09/10/2014 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Mancomunado | 03/07/2014 | 09/10/2014 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | 03/07/2014 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2011 | 03/07/2014 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado | 30/11/2009 | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
Empresa: OTBINNOVA CONSULTING SL
Apoderado
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 157, S 8, H M 548766, I/A 5 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: EDUCARIA HISPANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 31, S 8, H M 266325, I/A 30 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
- Hosta Pascual Ignasi
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Apoderado Solidario
- Hosta Pascual Ignasi
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 63, S 8, H M 394755, I/A 22 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 62, S 8, H M 394755, I/A 21 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
- Schenone Juan
- Vercelli Alfredo
Apoderado Solidario
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 62, S 8, H M 394755, I/A 21 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: OTBINNOVA CONSULTING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 151, S 8, H M 548766, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 224, S 8, H M 394755, I/A 15 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cancio Carrion Ernesto
- Cancio Carrion Ernesto
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Hosta Pascual Ignasi
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Martin Perez-carrion Cristian
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
- Ubed Esteve Josep Anton
- Vercelli Alfredo Jose
- Vercelli Alfredo Jose
- Vercelli Frias Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 224, S 8, H M 394755, I/A 15 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: EDUCARIA HISPANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 27, S 8, H M 266325, I/A 23 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
- Vercelli Frias Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 219, S 8, H M 394755, I/A 10 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Información de RUIZ AGUILAR JOSE LUIS
Mostramos los datos de RUIZ AGUILAR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ AGUILAR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos